Hanes ariannol THE WEST LONDON SYNAGOGUE OF BRITISH JEWS
Rhif yr elusen: 1155821
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.73m | £3.40m | £3.06m | £3.58m | £3.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.37m | £3.14m | £2.69m | £3.10m | £3.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £73.63k | £14.99k | N/A | £2.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.35m | £2.28m | £2.00m | £2.51m | £2.65m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £969.00k | £684.00k | £700.00k | £649.00k | £821.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £351.00k | £315.00k | £309.00k | £333.00k | £359.00k | |
|
Incwm - Arall | £66.00k | £122.00k | £50.00k | £86.00k | £152.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £254.00k | £0 | £129.00k | £0 | £18.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.21m | £3.02m | £2.62m | £3.05m | £3.66m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £155.00k | £122.00k | £71.00k | £51.00k | £58.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £194.00k | £282.00k | £361.00k | £392.00k | £526.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £76.37k | £59.00k | £47.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.