Bradford Inclusive Disability Service

Rhif yr elusen: 503944
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Bradford Toy Library provides a specialist toy & resource service to assist in the development of children with disabilities Interesting weekly theme days/events for Toy Library users are organised including an extensive summer holidays and school breaks scheme. Teenzone a social skills group 11+ Friday Friends a carers support group are part of the Toy Library

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £272,892
Cyfanswm gwariant: £147,419

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Bradford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Chwefror 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1057085 BRADFORD AUTISM SUPPORT
  • 18 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 509020 SCOPE IN BRADFORD
  • 23 Ionawr 1975: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • BRADFORD INCLUSIVE DISABILITY SERVICE (Enw blaenorol)
  • BRADFORD METROPOLITAN DISTRICT TOY LIBRARY (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
laura JACKSON Ymddiriedolwr 24 September 2024
Dim ar gofnod
DEBORAH KESLER Ymddiriedolwr 12 March 2024
Dim ar gofnod
VICTORIA PHILLIPS Ymddiriedolwr 12 March 2024
Dim ar gofnod
Katie hansard Ymddiriedolwr 09 October 2023
Dim ar gofnod
AMANDA WILSON Ymddiriedolwr 05 September 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £54.49k £174.00k £132.24k £100.19k £272.89k
Cyfanswm gwariant £42.60k £165.00k £144.55k £138.56k £147.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £9.00k £6.87k £9.07k N/A £13.10k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £6.87k £9.07k £3.90k £13.10k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 04 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 04 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 26 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 26 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 17 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 17 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 27 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 27 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 08 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 08 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Lukes Hospital
Little Horton Lane
BRADFORD
West Yorkshire
BD5 0NA
Ffôn:
01274365463
Gwefan:

WWW.BRADFORDINCLUSIVEDISABILITYSERVICE.CO.UK