JAMIA MASJID HANFIA (BRADFORD) ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide islamic education to young children and old people.Provide feneral services
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
22 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 23 Ionawr 1975: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABID HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 08 March 2015 |
|
|
||||
HANIF MOHAMMED | Ymddiriedolwr | 08 March 2015 |
|
|
||||
IFRAZ AHMED | Ymddiriedolwr | 25 October 2013 |
|
|
||||
TANVIR HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 25 October 2013 |
|
|
||||
BILAL KHAN | Ymddiriedolwr | 30 August 2013 |
|
|
||||
ZAFAR IQBAL | Ymddiriedolwr | 19 November 2011 |
|
|
||||
AMJAD Ali | Ymddiriedolwr | 19 November 2011 |
|
|
||||
MOHAMMAD YAQOOB | Ymddiriedolwr | 19 November 2011 |
|
|||||
MUNSIF DAD | Ymddiriedolwr | 19 November 2011 |
|
|
||||
MR MOHAMMAD ASLAM | Ymddiriedolwr | 19 November 2011 |
|
|
||||
SAKHAWAT HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 19 November 2011 |
|
|
||||
SOOFI ALLAH DITTA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MOHAMMAD ASHRAF BUTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAHBOOB HUSSAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £143.82k | £127.73k | £193.85k | £210.24k | £157.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £205.77k | £160.48k | £192.34k | £155.29k | £153.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 01 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 01 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Ebrill 2024 | 335 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Ebrill 2024 | 335 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 01 Hydref 2021 | 123 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 01 Hydref 2021 | 123 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 11 Mai 2021 | 345 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 11 Mai 2021 | 345 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4 AUGUST 1974 AS AMENDED 1 JANUARY 1975 AS AMENDED BY SCHEME OF 19 MARCH 1985 AND SCHEME OF 26 NOVEMBER 1986.
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF THE MUSLIM FAITH IN THE BRADFORD METROPOLITAN DISTRICT AREA.
Maes buddion
BRADFORD METROPOLITAN DISTRICT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
JAMIA MASJID HANFIA
CARLISLE ROAD
BD8 8AD
- Ffôn:
- 01274496565
- E-bost:
- hanfiamasjid@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window