Hanes ariannol FREE LEGAL ADVICE GROUP FOR DOMESTIC VIOLENCE (FLAG DV)
Rhif yr elusen: 1154070
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.80k | £48.20k | £119.13k | £81.69k | £156.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.12k | £47.59k | £77.68k | £90.49k | £122.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.26k | £15.78k | £7.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £47.32k | £37.01k | £94.72k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.