Hanes ariannol BRUNSWICK PARK PRIMARY AND NURSERY SCHOOL PARENT AND TEACHERS' ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1153657
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (299 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £16.22k £11.48k £4.98k £15.46k £19.02k
Cyfanswm gwariant £20.58k £6.93k £5.60k £6.56k £12.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A