ymddiriedolwyr SOUTH WEST BRISTOL CO-OPERATIVE LEARNING TRUST
Rhif yr elusen: 1153682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER WHITE | Cadeirydd | 18 July 2013 |
|
|
||||
Steven Michael Moseley | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|
||||
Matthew William Perkins | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Michael Giles Hook | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|
||||
Thomas Monks | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
||||
Susan Hughes | Ymddiriedolwr | 05 July 2016 |
|
|
||||
INGRID CAROLINE RUTH SKEELS | Ymddiriedolwr | 18 July 2013 |
|
|
||||
MICHAEL BRIAN PENGELLY | Ymddiriedolwr | 18 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.