MI FLAMENCO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We bring all the benefits of the arts to as a diverse audience as possible. We do this through affordable high quality flamenco performances, which aim to educate and entertain. We deliver music, dance, cultural workshops for social, educational, cultural and health benefits to a wide range of people, focussing on the disadvantaged.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Medi 2013: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Julie Butler | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||
SARAH ELLIS | Ymddiriedolwr | 12 August 2013 |
|
|
||||
LORNA GLENWRIGHT | Ymddiriedolwr | 12 August 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £12.88k | £8.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £105 | £0 | £0 | £0 | £20.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2025 | 366 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2025 | 366 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Chwefror 2023 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Chwefror 2023 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Mawrth 2022 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Mawrth 2022 | 58 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Mawrth 2021 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 03 Mawrth 2021 | 31 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 05 Sep 2013
Gwrthrychau elusennol
1.THE ADVANCEMENT OF THE ARTS,CULTURE AND HERITAGE BY THE PERFORMANCE OF HIGH STANDARD MUSIC AND DANCE AND IN PARTICULAR FLAMENCO MUSIC AND DANCE 2.TO PROMOTE THE APPRECIATION OF AND ADVANCE EDUCATION IN THE ARTS,IN PARTICULAR THE ART OF FLAMENCO MUSIC AND DANCE IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.3.TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF ACTIVITIES(IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY FLAMENCO BASED)IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH,AGE INFIRMITY OR DISABILITY,FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 FENTON ROAD
BOURNEMOUTH
BH6 5EY
- Ffôn:
- 07884014483
- E-bost:
- mi1flamenco@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window