ymddiriedolwyr BROMLEY CHILDREN AND FAMILIES VOLUNTARY SECTOR FORUM
Rhif yr elusen: 1153545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Sophia Dyer | Cadeirydd | 16 July 2013 |
|
|
||||
June Rosewell | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Barry David McDonald | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Philippa Wendy Rastall-Phillips | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
Jennifer Mapakou | Ymddiriedolwr | 27 March 2020 |
|
|||||
PAUL COSGRAVE | Ymddiriedolwr | 12 June 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.