Hanes ariannol LIFE AND SOUL YOUTH WORK
Rhif yr elusen: 1153304
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.02k | £62.43k | £66.74k | £70.46k | £69.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.15k | £57.61k | £60.12k | £66.53k | £69.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.