NPT Transatlantic Limited

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust's objective is to raise funds from a broad range of donors and make grants to Registered Charities concerned with the advancement of such exclusively charitable objects as the Trustees shall from time to time determine.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£99,528,036
Roddion a chymynroddion | £95.66m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £3.87m | |
Arall | £1.81k |
Cyfanswm gwariant:
£49,253,379
Codi arian | £1.10m | |
Weithgareddau elusennol | £48.16m | |
Arall | £0 |
£14,806,326 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.10m | |
Gwariant elusennol | £48.16m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £50.27m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.10m | |
Gwariant elusennol | £48.16m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £65.08m |
Pobl

9 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 2 |
£120k i £130k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
£400k i £450k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Affganistan
- Akrotiri
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antarctica
- Antigwa A Barbuda
- Ariannin
- Armenia
- Aruba
- Aserbaijan
- Awstralia
- Awstria
- Bahrain
- Bangladesh
- Barbados
- Belarws
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bhwtan
- Bolifia
- Bosnia And Herzegovina
- Botswana
- Brasil
- Brunei
- Burkina Faso
- Bwlgaria
- Bwrwndi
- Byrma
- Cabo Verde
- Caledonia Newydd
- Cambodia
- Camerwn
- Canada
- Cenia
- Chile
- Ciwba
- Colombia
- Congo
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- De Affrica
- De Corea
- De Georgia
- Dekelia
- Denmarc
- Djibouti
- Dominica
- Ecwador
- El Salvador
- Eritrea
- Estonia
- Ethiopia
- Feneswela
- Ffiji
- Ffrainc
- Fiet-nam
- Gabon
- Gaiana
- Georgia
- Gerner
- Ghana
- Gibraltar
- Gogledd Corea
- Grenada
- Groeg
- Guadeloupe
- Guam
- Guatemala
- Guinea Gyhydeddol
- Guiné-bissau
- Guinée
- Guyan Ffrengig
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Gweriniaeth De Swdan
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Swazi
- Gwlad Thai
- Gwlad Yr Iâ
- Haiti
- Hondwras
- Hong Kong
- Hwngari
- India
- Indonesia
- Iorddonen
- Irac
- Iran
- Ireland
- Israel
- Jamaica
- Japan
- Jersey
- Kazakstan
- Kiribati
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latfia
- Lesotho
- Libanus
- Liberia
- Libia
- Liechtenstein
- Lithwania
- Lwcsembwrg
- Macau
- Macedonia
- Madagasgar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mayotte
- Mecsico
- Micronesia
- Moldofa
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Montserrat
- Moroco
- Mosambic
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nicaragwa
- Niger
- Nigeria
- Niue
- Norwy
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papua Guinea Newydd
- Paraguai
- Periw
- Philipinas
- Polynesia Ffrengig
- Portiwgal
- Puerto Rico
- Qatar
- Reunion
- Rwanda
- Rwmania
- Rwsia
- Samoa
- Samoa America
- San Marino
- São Tomé A Príncipe
- Sawdi-arabia
- Sbaen
- Seland Newydd
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Slofacia
- Slofenia
- Somalia
- Sri Lanka
- St Barthelemy
- St Helena
- St Kitts-nevis
- St Lucia
- St Martin
- St Pierre A Miquelon
- St Vincent A Grenadines
- Surinam
- Svalbard
- Sweden
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Tchad
- Tiriogaethau Palesteina
- Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India
- Togo
- Tokelau
- Tomor-leste
- Tonga
- Trinidad A Tobago
- Tsieina
- Tunisia
- Turkmenistan
- Twfalw
- Twrci
- Uganda
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Wallis A Futuna
- Wrwgwâi
- Y Bahamas
- Y Comoros
- Yemen
- Y Ffindir
- Y Gambia
- Ynys Christmas
- Ynys Gogledd Mariana
- Ynys Manaw
- Ynys Norfolk
- Ynysoedd Cayman
- Ynysoedd Coco (KEELING)
- Ynysoedd Cook
- Ynysoedd Falkland
- Ynysoedd Faroe
- Ynysoedd Marshall
- Ynysoedd Solomon
- Ynysoedd Turks A Caicos
- Ynysoedd Virgin Prydain
- Ynysoedd Virgin Yr Unol Daleithiau
- Ynys Pitcairn
- Ynys Y Pasg
- Yr Aifft
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Yr Iseldiroedd
- Yr Ynys Las
- Y Swdan
- Y Swistir
- Y Traeth Ifori
- Y Weriniaeth Ddominicaidd
- Y Weriniaeth Tsiec
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 08 Mawrth 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1149109 LIUDMILA KORNEENKO FOUNDATION
- 13 Awst 2013: Cofrestrwyd
- NPT Transatlantic (Enw gwaith)
- NPT (UK) (Enw blaenorol)
- NPT (UK) LIMITED (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holly Kathleen Welch | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|||||
Mary Adwoa Akyaa Boakye | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|||||
David Harley Athol ROWE | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|||||
IAIN PETER YOUNGER | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||
CHARLES GORDON LUBAR | Ymddiriedolwr | 09 June 2016 |
|
|
||||
CERIS MARY GARDNER | Ymddiriedolwr | 24 April 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.96m | £61.13m | £65.25m | £87.55m | £99.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.86m | £33.68m | £33.06m | £70.79m | £49.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £59.09m | £60.46m | £64.05m | £84.42m | £95.66m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £388.00k | £162.51k | £512.52k | £2.31m | £3.87m | |
|
Incwm - Arall | £483.66k | £515.72k | £685.66k | £816.42k | £1.81k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £44.28m | £33.11m | £32.16m | £69.80m | £48.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £576.58k | £571.05k | £896.58k | £985.27k | £1.10m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £54.79k | £45.86k | £2.00k | £2.00k | £64.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £43.36m | £32.12m | £30.87m | £68.25m | £47.49m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £51.05k | £74.83k | £161.44k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £14.42k | £10.47k | £17.36k | £10.47k | £13.00k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £38.17m | £58.06m | £83.34m | £101.81m | £173.71m | |
|
Cyfanswm asedau | £13.14m | £18.52m | £23.76m | £26.62m | £20.22m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £146.46k | £115.64k | £140.81k | £136.58k | £145.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16 JUL 2013 as amended on 20 Mar 2019 as amended on 02 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Withers LLP
Third Floor
20 Old Bailey
LONDON
- Ffôn:
- 0800 133 7540
- E-bost:
- enquiries@nptuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window