Hanes ariannol ANDREW SIMPSON SAILING FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1153060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.09m | £1.62m | £1.31m | £2.40m | £2.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.03m | £1.79m | £1.17m | £1.78m | £2.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.00k | N/A | £291.24k | £164.23k | £69.93k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £609.84k | £418.99k | £497.83k | £277.75k | £746.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.48m | £1.20m | £811.89k | £2.12m | £1.62m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £599 | £805 | £271 | £7 | £501 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £10.84k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.02m | £1.78m | £1.15m | £1.75m | £2.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.03k | £10.78k | £13.84k | £36.26k | £58.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.43k | £22.72k | £30.74k | £28.43k | £29.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £119.68k | £33.20k | £29.17k | £28.20k | £34.12k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.