Hanes ariannol VALE FOR AFRICA

Rhif yr elusen: 1155642
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £31.63k £16.48k £47.42k £7.70k £25.27k
Cyfanswm gwariant £56.22k £14.88k £27.90k £3.81k £11.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A