ymddiriedolwyr Sidmouth Hospice at Home
Rhif yr elusen: 1153338
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Alan Hancock Cook | Cadeirydd | 16 October 2018 |
|
|||||||
Dr Jane Elisabeth Coop | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|||||||
Janet Patricia Webber | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|||||||
Keith Wilson Gillanders | Ymddiriedolwr | 16 August 2022 |
|
|||||||
Rachael Mackinnon | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|||||||
Hilary Anne Elizabeth Nelson | Ymddiriedolwr | 21 August 2021 |
|
|||||||
Ian Barlow | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|||||||
Catherine Suzanne Walden | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|||||||
DAVID HAROLD LEE | Ymddiriedolwr | 07 August 2013 |
|
|||||||
PHILIP CRANCH | Ymddiriedolwr | 07 August 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.