Hanes ariannol MUSLIM COMMUNITY & EDUCATION CENTRE (MCEC)
Rhif yr elusen: 1156440
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £569.95k | £476.11k | £313.47k | £612.48k | £687.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £608.00k | £453.46k | £413.56k | £406.24k | £497.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £543.41k | N/A | N/A | £582.58k | £613.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.54k | N/A | N/A | £29.89k | £48.40k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £26.18k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £608.00k | N/A | N/A | £397.04k | £474.11k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | £9.20k | £23.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £7.31k | £23.52k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.