CHAUCER FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY IS A CORPORATE FOUNDATION OF CHAUCER SYNDICATES LIMITED (CSL). IT IS PRIMARILY A GRANT GIVING ORGANISATION WHICH MAKES DONATIONS TO CHARITIES WHICH ARE EITHER ACTIVE IN COMMUNITIES LOCAL TO CSL OR HAVE SOME RELEVANCE TO THE INSURANCE SECTOR. THE CHARITY ALSO PROVIDES SUPPORT TO OTHER LOCAL CHARITIES AND COMMUNITIES, SUCH AS PROCURING VOLUNTEER SUPPORT FROM CSL.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 15 Awst 2013: Cofrestrwyd
- 18 Hydref 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £218.61k | £136.48k | £393.58k | £176.68k | £3.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.11k | £172.98k | £365.51k | £124.20k | £212.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 11 Medi 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 10 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | 10 Hydref 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 28 Hydref 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | 25 Hydref 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21/06/2013
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO PROMOTE ANY PURPOSE THAT IS CHARITABLE ACCORDING TO ENGLISH LAW.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window