Healthier Heroes Foundation

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supports Armed Forces Veterans and their families with a variety of issues: homelessness, metal & physical health, employment, benefits, pensions, debt management, isolation, veterans'. Provides a 'sign-posting' service and funding to support organisations to achieve common Charitable aims.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Blackburn With Darwen
- Blackpool
- Cumbria
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 18 Hydref 2013: Cofrestrwyd
- AFGP (Enw gwaith)
- AFG (Enw blaenorol)
- AFG P (Enw blaenorol)
- ARMED FORCES GROUP (Enw blaenorol)
- ARMED FORCES GROUP PRESTON (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew James Powell | Cadeirydd | 16 February 2023 |
|
|
||||
SARAH THOMSON | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Edward Alexander Fraser | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|
||||
Lee James Griffiths | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|
||||
John Garth Lighten | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £865 | £0 | £998 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.57k | £588 | £2.08k | £469 | £1.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Chwefror 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Chwefror 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Mai 2022 | 98 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ebrill 2022 | 452 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 JUL 2013 AS AMENDED ON 14/10/2013 as amended on 23 Oct 2024 as amended on 04 Mar 2025
Gwrthrychau elusennol
Aims of the Group. In accordance with the Armed Forces Covenant, the Aims of the Group shall be to relieve need, hardship and distress amongst the members and former members of all branches of the armed forces and their families, in particular but not exclusively through: a.the provision of advice and information to Local and National Government agencies on matters affecting members of the armed forces; b.the provision of information and advice on issues concerning them such as welfare, housing, benefits and pensions; c. liaising with individual veterans and veteran organisations as appropriate and provide funding to those organisations that achieve the Charity’s aims and objectives.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17-19 Nicholas Street
BURNLEY
Lancashire
BB11 2AQ
- Ffôn:
- 01282966730
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window