Ymddiriedolwyr DERBYSHIRE HISTORIC BUILDINGS TRUST
Rhif yr elusen: 503983

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek James Latham | Cadeirydd | 26 July 2017 |
|
|||||
Mark Somerfield | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Rodney Muir | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
Elisabeth Claire Stoppard | Ymddiriedolwr | 27 July 2017 |
|
|
||||
PETER HERBERT MILNER | Ymddiriedolwr | 26 July 2017 |
|
|||||
Dr Ian Webster | Ymddiriedolwr | 26 July 2017 |
|
|
||||
ALLAN BAXTER MORRISON | Ymddiriedolwr | 16 November 2012 |
|
|
||||
BARRY RICHARD JOYCE MBE | Ymddiriedolwr | 16 November 2012 |
|
|
||||
OLIVER BOSTOCK GERRISH | Ymddiriedolwr | 30 September 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.