ymddiriedolwyr JAMIA MASJID AND ISLAMIC CENTRE SLOUGH
Rhif yr elusen: 1155410
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (170 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rehan Khan | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|||||
Babar Mahmood | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|||||
Muhammad Umar Ansari | Ymddiriedolwr | 05 February 2022 |
|
|||||
Shaista Rani Khan | Ymddiriedolwr | 05 June 2021 |
|
|||||
Bikish Aslam Lala | Ymddiriedolwr | 05 June 2021 |
|
|||||
Mohammed Faheem Mehar | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|||||
SHAFQAT RASUL | Ymddiriedolwr | 04 July 1998 |
|
|||||
MOHAMMAD AYUB | Ymddiriedolwr | 23 January 1994 |
|
|||||
Latif Khan | Ymddiriedolwr | 18 January 1983 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.