Hanes ariannol COMMUNITY REACH
Rhif yr elusen: 1153409
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £148.55k | £154.76k | £124.10k | £75.74k | £79.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £131.85k | £166.81k | £129.05k | £86.12k | £82.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £26.00k | £62.99k | £0 | N/A | £30.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.00k | £0 | £5.43k | £5.00k | £5.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.