POOLE AFRICA LINK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Humanitarian and medical teaching link between Poole Hospital NHS Foundation Trust and nominated hospitals/training institutes in Africa.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Uganda
- Y Swdan
Llywodraethu
- 23 Awst 2013: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ANTOINETTE HAZEL MCAULAY MD FRCPCH | Cadeirydd | 01 August 2013 |
|
|
||||
HILARY FENTON-HARRIS | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Dr Pasco Thomas James Hearn MBBS MRCP | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Dr Peter Neil McEwan MBChB | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
Judith Mella MBBs FRCS | Ymddiriedolwr | 10 May 2020 |
|
|
||||
Dr FRANCES MARY DORMON MB BS FRCA | Ymddiriedolwr | 01 August 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.25k | £18.88k | £34.45k | £27.10k | £70.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.73k | £11.51k | £26.35k | £37.18k | £57.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £17.84k | £6.42k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Chwefror 2023 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Chwefror 2023 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Chwefror 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Chwefror 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 23 Aug 2013 as amended on 13 Aug 2019
Gwrthrychau elusennol
Objects • To advance and sustain an education and training programme based at Lira University, Lira regional referral hospital and Lira University hospital designed to improve the health care of the people of, Uganda and in particular Lira • To sustain an ongoing programme to bring healthcare professionals from Uganda to the UK for observation and training placements • To work closely with other agencies and organisations such as THET, Bournemouth University and other Wessex Links to promote improvements in healthcare, education and research at Lira University, Lira regional referral hospital and Lira University hospital • To support the development of healthcare facilities including the provision of medical equipment to enhance healthcare facilities at Lira University, Lira regional referral hospital and lira University hospital • To advance and sustain education and training programmes and the development of health care facilities (including the provision of medical equipment) at such places as the Trustees may decide in other African countries • Following our long term involvement with Wau teaching hospital and schools of nursing in Wau, this link is now on standby due to the political instability of the country and the resulting potential dangers to visiting staff. We are committed to retain a close contact with our medical colleagues and the ministry of Health in South Sudan. • To continue to support the work of Sister Gracy though the Mary Help School of nursing and her feeding programme in Wau.
Maes buddion
IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY FOR THE PEOPLE OF SOUTH SUDAN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Poole Hospital NHS Trust
Longfleet Road
POOLE
BH15 2JB
- Ffôn:
- 01202448182
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window