THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BURY ROCH VALLEY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The PCC?s charitable objects are Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church. This equates to the advancement of religion, which is recognised as a charitable purpose having public benefit. All regular public worship is provided free of charge and open to all.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £650 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

21 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Bury
Llywodraethu
- 17 Medi 2013: Previously excepted registration
- ROCH VALLEY BURY PCC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Simon Watkinson | Cadeirydd | 01 October 2021 |
|
|
||||
Adrian Smith | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||
Hilary Smith | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||
Rev Jason Lawton | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Keith Watkinson | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Sarah Douglas | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Joanne Curry | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Lynn Whitbread | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Annum Shafique | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Alan Brady | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Hannah Khan | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
David Heath | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Carolyn Julie McGloughlin | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Peter Robinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Barbara Grosvenor | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Paula Heap | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
Jill Brady | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
PAULINE DICKINSON | Ymddiriedolwr | 05 September 2013 |
|
|
||||
ANGELA IKIN | Ymddiriedolwr | 05 September 2013 |
|
|
||||
YVONNE GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 05 September 2013 |
|
|
||||
BRIAN KIRKBY | Ymddiriedolwr | 05 September 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £252.32k | £50.65k | £100.16k | £73.28k | £109.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £90.41k | £73.26k | £64.99k | £96.48k | £104.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £650 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Peters Church
St. Peters Road
BURY
Lancashire
BL9 9QZ
- Ffôn:
- 0161 641 1277
- E-bost:
- hello@stpetersbury.church
- Gwefan:
-
stpetersbury.church
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window