Hanes ariannol UCKFIELD FOODBANK

Rhif yr elusen: 1153505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.41k £46.14k £29.44k £53.49k £79.13k
Cyfanswm gwariant £16.50k £27.96k £36.21k £49.94k £72.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £9.56k £7.91k £10.58k £30.00k