Hanes ariannol PARKSIDE(ALDERSHOT & DISTRICT LEARNING DISABILITY)

Rhif yr elusen: 1154756
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £558.81k £489.33k £466.45k £565.04k £602.94k
Cyfanswm gwariant £536.73k £447.58k £501.29k £516.04k £606.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £137.48k £148.67k £175.66k £229.08k £290.39k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £110.28k £116.02k £41.20k £26.21k £29.81k
Incwm o roddion a chymynroddion £192.70k N/A N/A £104.75k £88.63k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A £2.66k £7.08k
Incwm - Weithgareddau elusennol £358.10k N/A N/A £437.78k £471.29k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A £10.88k £0
Incwm - Buddsoddiad £8.01k N/A N/A £19.85k £35.94k
Incwm - Arall £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A £10.00k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £527.48k N/A N/A £509.38k £590.19k
Gwariant - Ar godi arian £9.26k N/A N/A £6.66k £15.91k
Gwariant - Llywodraethu £10.47k N/A N/A £17.54k £16.71k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £1.53k N/A N/A £2.20k £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A £0 £0