Hanes ariannol THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD, JUBILEE CHRISTIAN CENTRE WOLVERHAMPTON

Rhif yr elusen: 1153212
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £153.05k £243.32k £366.32k £407.89k £520.61k
Cyfanswm gwariant £96.88k £143.16k £224.87k £360.73k £440.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £387.86k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £21.29k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £111.47k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £440.07k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0