Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF NORTH ABINGDON

Rhif yr elusen: 1153844
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £658.97k £650.33k £765.57k £826.83k £863.01k
Cyfanswm gwariant £613.42k £628.93k £691.58k £731.32k £832.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £24.59k £16.92k N/A £2.50k £3.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £627.68k £609.91k £701.69k £719.72k £740.34k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £17.51k £22.30k £41.62k £55.97k £60.99k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £13.78k £18.13k £22.26k £51.14k £61.68k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £14.43k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £613.42k £628.93k £691.58k £731.32k £832.28k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £1.26k £1.26k £1.35k £1.47k £1.53k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0