Hanes ariannol ROYAL MERCHANT NAVY EDUCATION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1153323
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £522.20k | £434.51k | £553.93k | £480.94k | £560.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £571.72k | £417.71k | £758.08k | £1.09m | £599.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.77k | N/A | £759 | N/A | £10.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £514.43k | N/A | £553.17k | N/A | £549.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £1.02k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £433.07k | N/A | £607.20k | N/A | £416.48k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £138.66k | N/A | £150.88k | N/A | £183.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £150.81k | N/A | £7.16k | N/A | £12.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | N/A | £162.77k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £138.66k | N/A | £139.10k | N/A | £149.68k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.