PCC HOLY TRINITY WITH ST LAURENCE CHURCH ALSO KNOWN AS MORECAMBE PARISH CHURCH

Rhif yr elusen: 1154323
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

An Anglican church community (a part of The Church of England) in the original part of Morecambe, known as Poulton-le-sands. The church has been here for over 275 years and is a grade 2 listed building. As a Church community, we have embarked on what we consider God is calling us to do in our parish. We have focussed on helping those who are struggling with food insecurity and financial concerns

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £239,631
Cyfanswm gwariant: £273,886

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerhirfryn

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Medi 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 701921 MORECAMBE MENS COMMITTEE BENEVOLENT FUND
  • 23 Hydref 2013: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • MORECAMBE PARISH CHURCH (Enw gwaith)
  • PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY POULTON - LE - SANDS WITH ST LAURENCE MORECAMBE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Christopher James Michael Krawiec Cadeirydd 28 April 2019
MORECAMBE CENTRE (MEMORIAL HALL)
Cofrestrwyd yn ddiweddar
james cooke Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Mandy Fuller Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Tina Violet White Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Stuart Clark Whyte Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Lauren Kate Stockton Ymddiriedolwr 22 May 2022
LYRICS AND LUNCH NETWORK
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Graham Anthony Baylis Blick Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
John Livermore Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
Susan Marie Armstrong Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
David Anthony Woodhouse Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
Helen Katherine Laura Gill Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
David Prescott Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Chelsie Collier Ymddiriedolwr 08 October 2018
Dim ar gofnod
RUTH LOUISA NIGHTINGALE Ymddiriedolwr 22 October 2013
Dim ar gofnod
CAROL BENNETT Ymddiriedolwr 22 October 2013
Dim ar gofnod
CAROL ANN OGDEN Ymddiriedolwr 22 October 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £84.42k £93.94k £131.11k £186.21k £239.63k
Cyfanswm gwariant £99.57k £153.58k £182.51k £212.04k £273.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £4.00k £7.00k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 08 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 08 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 04 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 04 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 06 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 06 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 17 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 17 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
C/O The Rectory
Church Walk
MORECAMBE
LA4 5PR
Ffôn:
01524422211