ymddiriedolwyr PECKHAM PLATFORM LTD
Rhif yr elusen: 1154301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Tovey | Cadeirydd | 25 April 2018 |
|
|
||||
Beloved Elisabeth Adonai | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Diego Palencia de Sarria | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Zelie Isabella Walker | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
Hannah Clayden | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
Oluwatobi Gladys Ama Kyeremateng | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
Phil Allison | Ymddiriedolwr | 16 July 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.