ymddiriedolwyr THE SID VALLEY MEMORY CAFE
Rhif yr elusen: 1154261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Hodge CBE | Cadeirydd | 15 April 2021 |
|
|
||||
Kathie Linley | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Samantha-Jane Smith | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Richard James Thurlow | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Rev Annita Denny | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
John Hollick | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Jenny Waller | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Nicola Channon | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|||||
Jean Bridgeman | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.