AGENDER EDUCATION


Trosolwg o'r elusen
Rhybuddion rheoleiddiol
-
Hysbysiad diddymu wrth ddefnyddio'r CIO (gweler y manylion)
Mae'r Comisiwn yn bwriadu diddymu'r CIO hwn dri mis arôl dyddiad yr hysbysiad hwn oni bai y dangosir achos i'r gwrthwyneb. Mae'n rhaid gosod cyflwyniadau ger bron y Comisiwn o fewn tri mis. E-bostiwch eich cyflwyniad i CIOnotices@charitycommission.gov.uk
Nodwch rif yr elusen a rhowch y pennawd 'Cyflwyniad diddymu CIO' ar yr e-bost.
Dyddiad yr Hysbysiad: 18 March 2025
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
aGender helps young people from the most deprived wards of Hastings and St. Leonards to thrive beyond the constraints of stereotypes. We deliver creative media projects with young people to help open up critical thinking and encourage positive expression. Their work is exhibited, performed or screened locally to encourage a sense of pride in their achievements and community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 23 Ionawr 2014: CIO registration
- AGENDER (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Insley | Cadeirydd | 03 June 2015 |
|
|
||||
Dr Paula Radice | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|||||
Kendall Beaudry | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
|
||||
Tanya Vice | Ymddiriedolwr | 23 January 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £372 | £31 | £22 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.49k | £295 | £392 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Mawrth 2025 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Mawrth 2025 | 46 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Mawrth 2025 | 412 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Mawrth 2025 | 412 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Mawrth 2025 | 777 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Mawrth 2025 | 777 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION REGISTERED 23 JAN 2014 AMENDED ON 24 JAN 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF CREATIVE ACTIVITIES RELATING TO HEALTH AND WELLBEING, RELATIONSHIPS AND IDENTITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
31 Virgins Lane
BATTLE
East Sussex
TN33 0JH
- Ffôn:
- 07775842882
- E-bost:
- info@agender.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window