Hanes ariannol EWYAS HAROLD PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1153965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £56.08k £46.31k £59.05k £53.27k £79.89k
Cyfanswm gwariant £46.40k £45.43k £60.80k £62.79k £61.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £46.95k N/A N/A £41.68k £68.63k