Ymddiriedolwyr THE GESTALT CENTRE

Rhif yr elusen: 1155725
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (165 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Caroline Hattersley Cadeirydd 01 February 2023
Dim ar gofnod
Amy Lee Ymddiriedolwr 01 February 2023
Dim ar gofnod
They Jason Sloan Ymddiriedolwr 12 November 2021
Dim ar gofnod
Lorraine Angela King Ymddiriedolwr 24 June 2021
Dim ar gofnod
Sean Leonard Arnold Ymddiriedolwr 04 February 2020
FRIENDS OF ADI
Derbyniwyd: Ar amser
Gilead Yeffett Ymddiriedolwr 28 November 2017
Dim ar gofnod