ymddiriedolwyr PLAN ZHEROES-THE ZERO FOOD WASTE HEROES
Rhif yr elusen: 1154291
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher John Wilkie | Cadeirydd | 22 February 2016 |
|
|
||||
Victoria Sims | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Lois Whipp | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Maninder Singh Thandi | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Michael Eisenberg | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
|
||||
Jennifer Law | Ymddiriedolwr | 06 August 2018 |
|
|
||||
Wendy Duncan | Ymddiriedolwr | 20 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.