WEST RIDING KIDNEY PATIENTS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief of sickness & distress for kidney patients - especially those receiving/having received treatment for kidney disease at Leeds Teaching Hospitals NHS Trust - includes support provision, advice & information to families/carers of such patients Educating the public concerning kidney diseases & their treatments- particularly promoting donation of organs for transplantation Promoting research
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Calderdale
- Dinas Leeds
- Dinas Wakefield
- Kirklees
Llywodraethu
- WEST RIDING KPA (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOONDRANUTH GUNGARAM | Cadeirydd | 05 July 2023 |
|
|
||||
David Aaron Spink | Ymddiriedolwr | 27 June 2015 |
|
|
||||
Dr CLAIRE LOUISE CORPS BSC.MSC.PH | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
||||
WENDY ANN Spink | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.26k | £14.19k | £2.55k | £22.06k | £1.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.21k | £12.30k | £5.77k | £6.13k | £5.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Mai 2024 | 103 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07 AUG 2013 AS AMENDED ON 12/12/2013
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RELIEF OF SICKNESS AND DISTRESS AMONG KIDNEY PATIENTS, AND ESPECIALLY THOSE WHO ARE RECEIVING OR HAVE RECEIVED TREATMENT FOR ANY KIDNEY DISEASE AT LEEDS TEACHING HOSPITALS NHS TRUST, INCLUDING THE PROVISION OF SUPPORT, ADVICE AND INFORMATION TO THE FAMILIES AND CARERS OF SUCH PATIENTS. (B) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC CONCERNING KIDNEY DISEASES AND THEIR TREATMENTS, PARTICULARLY WITH THE OBJECT OF PROMOTING THE DONATION OF ORGANS FOR TRANSPLANTATION. (C) TO PROMOTE AND FUND SCIENTIFIC RESEARCH INTO KIDNEY DISEASES AND OTHER RELATED CONDITIONS AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH FOR THE PUBLIC BENEFIT .
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
296 OAKWOOD LANE
LEEDS
LS8 3LE
- Ffôn:
- 01132940773
- E-bost:
- davespink_2000@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window