Hanes ariannol BISHOP CHALLONER SCHOOL
Rhif yr elusen: 1153948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.28m | £3.53m | £3.30m | £3.12m | £3.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.36m | £3.49m | £3.49m | £3.32m | £3.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £85.71k | £86.80k | £210.26k | £209.93k | £65.39k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £597 | £2.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.25m | £3.51m | £3.16m | £2.99m | £3.04m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.84k | £17.81k | £19.86k | £7.64k | £2.77k | |
|
Incwm - Arall | £13.70k | £0 | £125.37k | £129.14k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.47m | £3.49m | £3.49m | £3.32m | £3.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.42k | £25.09k | £33.30k | £43.58k | £31.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £897.54k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.