Hanes ariannol AFC WIMBLEDON FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1154198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £281.92k | £366.98k | £847.18k | £994.41k | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £237.77k | £337.74k | £630.13k | £850.85k | £1.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.00k | £4.80k | £101.24k | £84.80k | £123.13k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £358.24k | £313.06k | £275.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £56.01k | £99.58k | £134.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £432.88k | £581.63k | £665.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £5 | £136 | £48 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £629.06k | £785.03k | £866.84k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £1.07k | £65.82k | £87.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £8.63k | £8.37k | £10.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £14.40k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £357.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.