INSPIRE MOVEMENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Inspire Movement promotes discipleship & mission among Christians by developing & supporting the practice of small group fellowship bands; equipping church leaders for disciple-making ministry; encouraging ordinary Christians to grow in their discipleship. It provides advice, training & resources, serving people from different denominations & networks in the UK, Ireland, USA, & other countries.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 17 Mawrth 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Christopher Heathcote | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Rev Caroline Rose Brown | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Rev Melvyn Nigel Eric Cooke | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.71k | £12.28k | £21.92k | £12.96k | £3.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.04k | £11.23k | £18.51k | £14.54k | £3.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 05 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 05 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 19 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 19 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 17 Mar 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN PARTICULAR (BUT NOT LIMITED TO) THE PROMOTION OF DISCIPLESHIP AND MISSION AMONG CHRISTIANS BY THE PROVISION OF EDUCATION AND TRAINING AND IN SUCH OTHER AWAYS AS THE CHARITY TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Woodland Walk
Chesterfield
S40 4YB
- Ffôn:
- 07910016776
- E-bost:
- enquiries@inspiremovement.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window