Ymddiriedolwyr GIRLS NOT BRIDES: THE GLOBAL PARTNERSHIP TO END CHILD MARRIAGE
Rhif yr elusen: 1154230

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Alaa Murabit | Cadeirydd | 14 October 2024 |
|
|
||||
Sinead Donovan | Ymddiriedolwr | 30 January 2025 |
|
|
||||
Ramin Shahzamani | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
Michael Joseph Feigelson | Ymddiriedolwr | 09 April 2021 |
|
|
||||
Emma Puig de la Bellacasa Mejia | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Zipporah Jean Alaroker | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
GEORGIA ARNOLD | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.