Hanes ariannol COMMUNITY HYGIENE CONCERN

Rhif yr elusen: 1153824
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £57.06k £44.66k £41.34k £21.59k £3.95k
Cyfanswm gwariant £65.54k £54.97k £72.50k £20.44k £3.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.39k £10.41k N/A N/A