Hanes ariannol FRIENDS OF CHESSWOOD SCHOOL

Rhif yr elusen: 1154865
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £29.77k £15.64k £21.51k £29.16k £31.35k
Cyfanswm gwariant £23.74k £21.20k £32.93k £18.64k £17.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A