EDEN GATE NEWPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Based in Newport, South Wales, and working in partnership with churches and organisations to provide a drop-in and varied programme of "Shoulder-to-Shoulder" activities for guests. The charity offers both practical and health support, including freedom from addiction, help with the development of soft and employability skills and encouragement to move towards sustainable, independent living.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £27,366 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Casnewydd
- Sir Fynyw
- Torfaen
Llywodraethu
- 11 Tachwedd 2013: CIO registration
- EDEN GATE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Reed | Cadeirydd | 18 April 2023 |
|
|
||||
Jayne Elizabeth Dando | Ymddiriedolwr | 07 April 2025 |
|
|
||||
Dr Alyson Thomas | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Rev Canon Richard Andrew Lightbown | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Pamela McCarthy | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Franz Cristoph Armin Huelle | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Mary Taylor | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £166.95k | £138.94k | £167.01k | £150.52k | £133.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £184.74k | £135.81k | £113.84k | £131.90k | £145.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £99.60k | £72.97k | £112.67k | £82.40k | £27.37k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 11 Nov 2013
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE AREA OF NEWPORT, SOUTH WALES (AND SUCH OTHER AREAS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME APPROVE) TO RELIEVE PERSONS IN CONDITIONS OF NEED AND HARDSHIP, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY TO RELIEVE THE NEEDS OF INDIVIDUALS WHO ARE HOMELESS OR THOSE WHO HAVE A SUBSTANCE DEPENDENCE BY:- 1)PROVIDING SERVICES TO PREVENT PEOPLE FROM BEING AFFECTED BY SUCH CONDITIONS AND TO ALLEVIATE THE EFFECTS OF SUCH THROUGH THE PROVISION OF REHABILITATION PROGRAMMES AND SUPPORT TO INTEGRATE THEM BACK INTO SOCIETY; 2)EDUCATING THE PUBLIC ABOUT HOMELESSNESS AND SUBSTANCE DEPENDENCE AND ABUSE; AND 3)BY WORKING IN PARTNERSHIP WITH OTHER ORGANISATIONS TO ENCOURAGE AND FACILITATE THE WORK OF THE CHARITY, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY WORKING WITH CHRISTIAN CHURCHES.
Maes buddion
NEWPORT, SOUTH WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 Hill Street
NEWPORT
NP20 1LZ
- Ffôn:
- 01633243235
- E-bost:
- info@edengate.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window