ymddiriedolwyr EDEN GATE NEWPORT
Rhif yr elusen: 1154545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Reed | Cadeirydd | 18 April 2023 |
|
|
||||
Dr Alyson Thomas | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Rev Canon Richard Andrew Lightbown | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Franz Cristoph Armin Huelle | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Pamela McCarthy | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Mary Taylor | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||
Harvey Rhys Philpott | Ymddiriedolwr | 16 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.