EAGLE WORLD OUTREACH
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grace House Worship Centre (Working name) The Noble Woman Ministry (Working name) Aims and activities of Eagle World Outreach Poverty Relief Worldwide Worship Services Leadership and Skills Training & Support for Social Enterprise Projects and workshop For Children, Youth, Women & Less Privileged Church Planting Local Community Projects, workshop, focused events and Initiatives
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Nigeria
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 2013: Cofrestrwyd
- 02 Mawrth 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- GRACE HOUSE INTERNATIONAL MINISTRY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2014 | 30/11/2015 | 30/11/2016 | 30/11/2017 | 30/11/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.04k | £16.58k | £11.77k | £10.22k | £246 | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.06k | £17.47k | £10.20k | £9.82k | £259 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2018 | 13 Ionawr 2020 | 105 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19 NOV 2009 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 10/06/2013 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 05 JAN 2018
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH [IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS] IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT; 2. TO RELIEVE SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS, GOODS OR SERVICES OF ANY KIND, INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT; AND 3. TO ADVANCE EDUCATION IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window