EXETER LEUKAEMIA FUND CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ELF aims to lighten the load by supporting families affected by blood cancers and blood disorders across the South West. ELF provides transport, a counselling service, accommodation, complementary therapies, a CAB-funded advice and guidance service, legal services through partnership and refreshments for patients and relatives awaiting day case appointments.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
94 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cernyw
- Dorset
- Dyfnaint
- Gwlad Yr Haf
- Wiltshire
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTOR ERIK STANHOPE SALOMONSEN | Cadeirydd | 01 February 2017 |
|
|
||||
David Charlesworth | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|||||
Isabelle Marjorie Kenny | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Clare Fox | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Joanna Mary Hawkins | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Shane Steven Cann | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
|
||||
Shaun Robert Cooper | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £761.45k | £496.77k | £377.76k | £460.52k | £451.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £750.07k | £671.71k | £351.91k | £459.09k | £518.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £150.94k | £19.62k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £432.16k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £280.24k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £46.96k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.09k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £116.63k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £378.14k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £371.93k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.90k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 25 Nov 2013 as amended on 22 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF PEOPLE SUFFERING FROM LEUKAEMIA AND RELATED DISEASES IN THE SOUTH WEST OF ENGLAND (AND PARTICULARLY THOSE LIVING IN DEVON), AND THEIR RELATIVES AND LOVED ONES, THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, SUPPORT, SPECIALIST EQUIPMENT, EDUCATION AND PRACTICAL ADVICE, WHETHER TO THOSE PEOPLE OR TO HOSPITALS, CLINICS AND HOSPICES IN DEVON AND NEIGHBOURING COUNTIES. 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO LEUKAEMIA AND RELATED DISEASES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The ELF Office
Haematology Centre
Royal Devon & Exeter Hospital
Barrack Road
EXETER
EX2 5DW
- Ffôn:
- 01392493344
- E-bost:
- enquire@elfcharity.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window