Hanes ariannol KIELDER OBSERVATORY ASTRONOMICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1153570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £678.92k | £597.21k | £546.43k | £735.75k | £903.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £686.60k | £613.47k | £584.34k | £713.49k | £817.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £49.29k | £76.82k | £42.58k | £46.19k | £45.36k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.26k | £77.79k | £89.96k | £27.26k | £2.87k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £119.62k | £272.77k | £291.19k | £199.20k | £290.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £548.04k | £315.56k | £254.98k | £513.73k | £611.14k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £112 | £583 | £258 | £56 | £1.69k | |
|
Incwm - Arall | £11.14k | £8.30k | £0 | £22.78k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £678.32k | £609.35k | £566.04k | £694.25k | £795.48k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.28k | £4.12k | £18.30k | £19.24k | £21.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.28k | £8.34k | £7.36k | £6.31k | £6.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.