Hanes ariannol FRENCH EDUCATION CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1153763
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £470.00k | £2.92m | £1.85m | £2.13m | £3.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.00k | £1.85m | £1.72m | £3.21m | £3.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.31m | £225.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £2.04m | £3.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.61m | £1.58m | £92.00k | £107.00k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £52.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £1.83m | £1.68m | £3.21m | £3.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £40.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £173.00k | £475.00k | £423.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £480.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.