Hanes ariannol DERBY SHAKESPEARE THEATRE COMPANY

Rhif yr elusen: 1154614
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £33.10k £38.86k £36.17k £58.73k £37.61k
Cyfanswm gwariant £25.82k £30.01k £39.90k £25.61k £50.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £21.00k £8.00k N/A N/A