Ymddiriedolwyr DERBY SHAKESPEARE THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 1154614

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selina Robson | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Mathew Shepherd | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Susan Brayshaw-Thorne | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Kenneth Robert Owen | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Neil Stephen Jones | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Nicola Susan Caister | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
James Michael Dean | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
|
||||
HELEN MARGARET CORNFIELD | Ymddiriedolwr | 20 September 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.