BIRKDALE COMMUNITY HUB AND LIBRARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the well-being and education of the public by provision of community activities and library resources in the former Station Master's House in Birkdale for the benefit of the residents of Birkdale and Southport and the surrounding area within the borough of Sefton.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
105 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Sefton
Llywodraethu
- 02 Medi 2013: CIO registration
- FRIENDS OF BIRKDALE LIBRARY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr James Philip Margham | Cadeirydd | 03 January 2018 |
|
|
||||
Catharine French | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Anthony Richard Gadd | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Kim Bartrum Wallis | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|||||
Joanne Ives | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Wendy Hewitt | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Andrew David Webb | Ymddiriedolwr | 16 August 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £189.43k | £74.58k | £18.91k | £30.81k | £39.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £167.38k | £66.87k | £27.27k | £29.68k | £38.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.86k | £5.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 16 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 16 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 16 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 16 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 21 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 21 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED ON REGISTERED ON 02 SEP 2013 AMENDED ON 12 SEP 2016 AMENDED TO CIO ASSOCIATION 08 FEB 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY FOSTERING LIFELONG LEARNING, INCLUDING DIGITAL LEARNING, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE PROVISION OF BOOKS, COMPUTERS AND THE INTERNET, TO CREATE OPPORTUNITIES TO VOLUNTEER AND MAKE FRIENDS, HELPING TO IMPROVE MENTAL HEALTH AND WELL-BEING, AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS OF BIRKDALE AND THE SURROUNDING AREA. ?
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Liverpool Road
SOUTHPORT
Merseyside
PR8 4AR
- Ffôn:
- 01704566992
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window