THE VILLAGE CHURCH FARM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the charity is the promotion and advancement of the education of the public in the history, culture and heritage of The Church Farm Museum and of the county of Lincolnshire and surrounding area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,109 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 12 Mawrth 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Dixon | Cadeirydd | 13 February 2024 |
|
|
||||
Robert Walker | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Peter Barry | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|||||
Darrell Wayne Derrick Bangs | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|
||||
Stanley Charles Garner-Jones | Ymddiriedolwr | 23 February 2017 |
|
|
||||
Michael Peter Walton | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.13k | £68.61k | £36.05k | £49.04k | £27.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.20k | £17.08k | £17.64k | £57.32k | £50.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.00k | £4.11k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 01 Mai 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 01 Mai 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 29 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 29 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 08 Mehefin 2022 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 08 Mehefin 2022 | 39 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09/06/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 26/02/2014
Gwrthrychau elusennol
1. THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY, CULTURE AND HERITAGE OF THE CHURCH FARM MUSEUM, SKEGNESS AND OF THE COUNTY OF LINCOLNSHIRE AND THE SURROUNDING AREA. 2. THE PROVISION OF OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION, LEARNING, OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR INDIVIDUALS WHO HAVE A NEED OF SUCH FACILITY BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES AND/OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITION AND QUALITY OF LIFE. 3. TO ESTABLISH AND MAINTAIN A MUSEUM TO PROVIDE THE PUBLIC WITH ACCESS TO CHURCH FARM AND ITS COLLECTIONS TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE HISTORY OF AGRICULTURE AND SOCIAL HISTORY GENERALLY WITH FOCUS ON THE CULTURE AND HERITAGE OF AGRICULTURE IN DAYS GONE BY
Maes buddion
SKEGNESS AND OF THE COUNTY OF LINCOLNSHIRE AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Village Church Farm
Church Road South
SKEGNESS
PE25 2HF
- Ffôn:
- 01754766658
- E-bost:
- thevillageskegness1@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window